Hanes ariannol CAMBRIDGE MUSLIM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1137219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.16m | £3.34m | £2.72m | £1.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £964.42k | £823.72k | £922.15k | £1.32m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £953.41k | £899.60k | £3.16m | £2.44m | £1.25m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £22.91k | £66.23k | £663 | £0 | £103.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £92.57k | £195.55k | £169.94k | £233.82k | £231.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.13k | £47.67k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £953.41k | £899.60k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £964.42k | £823.72k | £922.15k | £1.32m | £1.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £4.80k | £0 | £7.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.