ymddiriedolwyr CAMBRIDGE MUSLIM COLLEGE
Rhif yr elusen: 1137219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Winter | Cadeirydd | 31 January 2021 |
|
|
||||
Aishah Sameem | Ymddiriedolwr | 11 March 2023 |
|
|
||||
Mustafa Davies | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
Dr Haroon Sidat | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|||||
Dr Sohaira Zahid Siddiqui | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
Professor Lejla Demiri | Ymddiriedolwr | 26 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.