ymddiriedolwyr CHRISTIANS TOGETHER IN MISSION
Rhif yr elusen: 1135307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CHARLES MALCOLM KENNETH FRENCH | Cadeirydd | 26 July 2013 |
|
|
||||
MICHAEL GOMM | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|||||
William Jonathan Llewellin Davies | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Sven Evan Lewis | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|||||
Emma Louise Shumsky | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.