Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, REDCLIFFE
Rhif yr elusen: 1134120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.55k | £767.11k | £804.32k | £789.50k | £874.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £202.99k | £699.39k | £734.16k | £711.70k | £998.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £50.00k | £17.00k | £38.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £692.91k | £771.74k | £752.82k | £811.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £39.44k | £21.42k | £18.62k | £39.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £29.98k | £6.69k | £14.46k | £19.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £4.78k | £4.47k | £3.60k | £3.43k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £38.49k | £11.33k | £122.70k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £678.04k | £724.66k | £701.49k | £962.76k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £21.35k | £9.49k | £10.21k | £16.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £12.38k | £57.26k | £43.97k | £17.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £5.00k | £0 | £0 | £18.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £18.42k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.