Hanes ariannol PRESTON RIBBLE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135004
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £593.37k | £459.76k | £438.08k | £462.62k | £720.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.59k | £582.05k | £568.83k | £645.72k | £640.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £3.51k | £19.90k | £331 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £405.09k | N/A | N/A | N/A | £656.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £167.77k | N/A | N/A | N/A | £3.33k | |
|
Incwm - Arall | £20.52k | N/A | N/A | N/A | £60.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £441.59k | N/A | N/A | N/A | £640.44k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.29k | N/A | N/A | N/A | £1.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £11.00k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.