Scarborough, Whitby and Ryedale Mind

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scarborough, Whitby and Ryedale Mind aim to raise awareness and put an end to stigma associated with mental ill health. Providing mental health information, support, training, and advocacy across Scarborough, Whitby, and Ryedale. We offer resources, compassionate support, expert-led training, and amplify voices to create a more informed, supportive community where mental health matters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £35,944 o 5 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 31 Awst 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 226729 SCARBOROUGH, WHITBY AND RYEDALE MIND
- 12 Ionawr 2010: Cofrestrwyd
- SWR MIND (Enw gwaith)
- SCARBOROUGH, WHITBY & RYEDALE MIND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Lloyd | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|||||
Alan Gerard Jappy | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Jake Hopkins | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Timothy Richard Pearson | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Shirley Wakelin | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Stacey Louise Thomas | Ymddiriedolwr | 17 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.92k | £313.45k | £365.21k | £403.22k | £255.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £110.55k | £237.93k | £331.58k | £329.51k | £316.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.96k | £63.14k | £49.96k | £96.74k | £35.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Mawrth 2022 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 23 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 SEP 2009 as amended on 23 Sep 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IN SCARBOROUGH, WHITBY & RYEDALE AND THEIR SURROUNDS ('AREA OF BENEFIT') THE PRESERVATION AND SAFEGUARDING OF MENTAL HEALTH AND THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER OR CONDITIONS OF EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS REQUIRING ADVICE OR TREATMENT, IN ASSOCIATION WITH MIND (NATIONAL ASSOCIATION OF MENTAL HEALTH) AND IN ACCORDANCE WITH THE AIMS, OBJECTS AND POLICIES OF MIND.
Maes buddion
SCARBOROUGH, WHITBY, RYEDALE AND THEIR SURROUNDS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
First Floor
24 Huntriss Row
Scarborough
North Yorkshire
YO11 2EG
- Ffôn:
- 01723339838
- E-bost:
- info@swrmind.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window