ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETERS CHURCH, CROYDON
Rhif yr elusen: 1136488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Geoffrey James William Dumbreck | Cadeirydd | 22 July 2019 |
|
|||||||
Lucy Dee | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Sudarshan Desikan | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Mikitha Sudarshan | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||
Benjamin Wilson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||||
Paul John Reynolds | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||||
Susan Campbell-Dick | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||||
Gareth Saunders | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||||
MARY VERENA LOADER | Ymddiriedolwr | 12 October 2011 |
|
|
||||||
ANDREW GRAHAM MONCRIEFF BSC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
STEPHEN MARK HAMILTON GREEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID THOMAS PERCIVAL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.