ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARTHOLOMEW
Rhif yr elusen: 1136063
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Carol Helen Pharaoh | Cadeirydd | 31 January 2019 |
|
|
||||
Patricia James | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Rev Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Rachel Dawber | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Alan Morris | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Rev Angela Deborah Wynne | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Jean Tonge | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
George Twist | Ymddiriedolwr | 04 April 2018 |
|
|
||||
Edward James McHale BSc | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|||||
JOAN O'Reilly | Ymddiriedolwr | 06 October 2011 |
|
|
||||
ELAINE SIMKIN | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
||||
CHRISTINE ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.