ymddiriedolwyr POOLE BAY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1136518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
41 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANTONY JOHN CAVANAGH | Cadeirydd | 05 September 2012 |
|
|||||||
Dr Rebecca Thompson | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
David Kenneth Edward Downing | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Graham | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||||
Sylvia Elizabeth Kingston | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
DIANE BAGGS | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||||
EIFRON HOPPER | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|||||||
Sarah Jayne Joy | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|||||||
Gerald Peter Beddard | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||||
Paul Clarke Thompson | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|||||||
Patricia Anne Fellows | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||||
Dr Terence Charles Fish | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
Naomi Shrimpton | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
Christina Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 15 September 2020 |
|
|
||||||
Deacon Gillian Margaret Judge | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
Walter John Albert Beasley | Ymddiriedolwr | 12 April 2020 |
|
|||||||
Dr David Julian Tawn | Ymddiriedolwr | 03 December 2019 |
|
|||||||
Rev Karen Elizabeth James | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||||
ANDREW WILLIAM GOODWIN | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||||
Edwina Helen Gould | Ymddiriedolwr | 11 June 2019 |
|
|
||||||
Moira Ferguson Thompson | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||||
DENISE ANNE GIBBS | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|||||||
ANTHONY JOSEPH FERNAND | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||||
LESLEY CAROL MARGARET FERNAND | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|||||||
IAN MAURICE UNDERWOOD BSC HONS | Ymddiriedolwr | 17 October 2017 |
|
|
||||||
Christine Anne Snape | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
||||||
Robert Taylor | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Anita Mary Hazell | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Susan Eileen McCormick | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
Eileen Amy Osgood | Ymddiriedolwr | 09 December 2015 |
|
|
||||||
ANN SARA HUGHES | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||||
Sheilah Ann Goddard | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Rev Roberto Viana | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Katrin Harwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
Suzie Viana Deacon | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
JUDITH MARGARET HEWINS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||||
Clive John Allen | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Christopher Denis Melhuish | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||||
Rosalind Gladys Murray | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||||
ALAN MCCOY | Ymddiriedolwr | 04 December 2012 |
|
|||||||
MICHAEL GLASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.