Hanes ariannol TAMWORTH AND LICHFIELD METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1137326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £178.77k £189.57k £164.05k £306.03k £216.92k
Cyfanswm gwariant £203.47k £167.17k £204.48k £196.57k £210.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A