ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GEORGE THE MARTYR, SHIRLEY
Rhif yr elusen: 1134140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN BARKER | Cadeirydd | 27 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN WESTRAY | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Fay Westray | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Alan Charles Chitty | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|||||
Katarina Francis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dr Oluwatoyin Magbagbeola | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Susan Wheeler | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Jan Turner | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Eric Baldwin-Smith | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
Helen Aylward | Ymddiriedolwr | 22 May 2021 |
|
|
||||
HEATHER BARKER | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|
||||
MARGARET ELIZABETH BEBINGTON | Ymddiriedolwr | 27 April 2019 |
|
|||||
ALEXANDER BALDWIN-SMITH | Ymddiriedolwr | 10 April 2016 |
|
|
||||
Evan Russell | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
RAYMOND WHEELER | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Rev Hilary Fife | Ymddiriedolwr | 01 January 2008 |
|
|
||||
JANET MAUREEN PAYNE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.