Hanes ariannol THE KING'S SINGERS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1137901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 07/09/2019 07/09/2020 07/09/2021 07/09/2022 07/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.23k £1.12k £453 £519 £880
Cyfanswm gwariant £0 £3.84k £0 £1.59k £165
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A