THE KING'S SINGERS FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. Providing funding to assist The King's Singers in offering choral workshops to groups of students nationwide. 2. Supporting the production of choral training sessions in video form for online viewing and education. 3. Funding choral music commissions from both young and established composers. 4. Offering free or discounted tickets for King's Singers concerts to the young & elderly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 07 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 08 Medi 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Toyne | Ymddiriedolwr | 02 November 2018 |
|
|||||
STEPHEN LUMSDEN | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
MR ROBERT TEMMINK | Ymddiriedolwr | 29 May 2012 |
|
|
||||
JOHN BICKLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 07/09/2019 | 07/09/2020 | 07/09/2021 | 07/09/2022 | 07/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.23k | £1.12k | £453 | £519 | £880 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.84k | £0 | £1.59k | £165 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2023 | 02 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2022 | 07 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2021 | 15 Gorffennaf 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2020 | 05 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 07 Medi 2019 | 02 Tachwedd 2020 | 118 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 07 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 18 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
2.2 THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO PROMOTE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ART OF CHORAL MUSIC: (A) BY PRESENTING PUBLIC CONCERTS (B) BY ORGANISING CHORAL WORKSHOPS AND OTHER EDUCATIONAL EVENTS (C) THROUGH RECORDINGS (D) BY COMMISSIONING AND PUBLISHING NEW CHORAL WORKS AND (E) IN SUCH OTHER WAY AS THE TRUSTEES SHALL AGREE (THE "OBJECTS")
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Albert Road
RICHMOND
TW10 6DP
- Ffôn:
- 07949460768
- E-bost:
- foundation@kingssingers.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window