Ymddiriedolwyr WADE STREET CHURCH, LICHFIELD (UNITED REFORMED AND BAPTIST)
Rhif yr elusen: 1134904

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Danielle Leigh | Cadeirydd | 14 October 2023 |
|
|||||
Jane Hardy | Ymddiriedolwr | 26 March 2025 |
|
|
||||
Helena Maija Cresswell | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Lawrence Frank Williams | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Louise Kerry Charters | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Dennis Platt | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Keith Geoffrey Newton | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Genevieve Evelyn Caroline Cannan | Ymddiriedolwr | 14 March 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.