CHAPTER (CARDIFF) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chapter operates an arts centre in Cardiff which has two cinemas, two theatre spaces and a gallery. It specialises in contemporary culture including cinema, visual arts, digital arts and performing arts. It also offers a programme of classes and activities for the public, workspaces for small cultural businesses and meeting rooms for the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,588,469
Roddion a chymynroddion | £742.81k | |
Weithgareddau elusennol | £1.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.40m | |
Buddsoddiadau | £6.23k | |
Arall | £31.91k |
Cyfanswm gwariant:
£3,725,806
Codi arian | £1.32m | |
Weithgareddau elusennol | £2.41m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £40,537 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.32m | |
Gwariant elusennol | £2.41m |
Pobl

93 Gweithwyr
7 Ymddiriedolwyr
80 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru
Llywodraethu
- 17 Mai 1971: Cofrestrwyd
- CHAPTER (Enw gwaith)
- CHAPTER ARTS CENTRE (Enw gwaith)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kami Lamakan | Cadeirydd | 22 September 2021 |
|
|
||||
Naomi Stocks | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Lauren Orme | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
SARA CHAN | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Meade | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
EWAN HILTON | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Alun Gwynne Jones | Ymddiriedolwr | 19 August 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.61m | £3.42m | £4.18m | £3.20m | £3.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.67m | £2.38m | £3.11m | £3.57m | £3.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £802.80k | £27.61k | £28.82k | £40.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £767.75k | £1.20m | £809.63k | £794.99k | £742.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.99m | £254.46k | £1.51m | £1.68m | £1.40m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £812.71k | £1.96m | £1.85m | £713.25k | £1.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £6.23k | |
|
Incwm - Arall | £43.68k | £9.46k | £13.45k | £11.63k | £31.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.67m | £2.38m | £3.11m | £3.57m | £2.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.05k | £5.47k | £6.35k | £39.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £160.59k | £88.89k | £127.96k | £77.02k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £110.39k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £4.02m | £4.10m | £4.11m | £4.06m | £4.00m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £2 | |
|
Cyfanswm asedau | £173.06k | £597.06k | £1.83m | £1.55m | £1.26m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.38m | £761.18k | £1.01m | £1.05m | £836.11k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 08 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23 MAR 1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 OCT 1977 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JAN 1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 AUG 1998 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE PUBLIC'S EDUCATION AND UNDERSTANDING OF THE ARTS, INCLUDING BY THE PROVISION OF AN ARTS CENTRE IN THE CITY OF CARDIFF OR ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE. IN THIS ARTICLE ?THE ARTS? INCLUDES (BUT IS NOT LIMITED TO) THEATRE, VISUAL AND LIVE ART, FILM, MUSIC, DANCE, LITERATURE AND ALL DIGITAL FORMS OF ART.
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE CARDIFF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHAPTER
Market Road
Canton
Cardiff
- Ffôn:
- 02920304400
- E-bost:
- enquiry@chapter.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window