Hanes ariannol THE LITTLE ARK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1136923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £133.77k £159.65k £159.86k £166.61k £191.67k
Cyfanswm gwariant £119.10k £134.30k £159.45k £159.89k £168.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A