ymddiriedolwyr FYLDE ARTS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 500834
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Councillor Michael Sayward | Ymddiriedolwr | 23 October 2020 |
|
|
||||||||
Cllr Simon Blackburn | Ymddiriedolwr | 07 December 2014 |
|
|
||||||||
Coun John Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||||||
CLLR TONY WILLIAMS LLB | Ymddiriedolwr | 16 February 2012 |
|
|
||||||||
Martin Edward Gunson | Ymddiriedolwr | 11 April 2011 |
|
|||||||||
ELLIE MARIE HINCHCLIFFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR EDDIE TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.