ymddiriedolwyr BARTON ON SEA METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135451
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT CHARLES WHITE | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|||||
Ann Dean | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
GEOFFREY HAVERS MSc BScEng | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
ALAN MOIR | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
JOHN TREVOR HOLDEN BSc Hons | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher John Slade BSc Hons | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|||||
SHIRLEY HEWITT | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
ELIZABETH WARD | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|||||
Alison Margaret White | Ymddiriedolwr | 20 November 2013 |
|
|
||||
Christopher John Levett | Ymddiriedolwr | 13 October 2013 |
|
|
||||
PAMELA RITA MOIR | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
||||
JOHN EDWARD STOPHER MCIEH | Ymddiriedolwr | 23 February 2012 |
|
|
||||
MARGARET PATRICIA HAVERS | Ymddiriedolwr | 08 April 2011 |
|
|||||
MICHAEL HAROLD STOPHER | Ymddiriedolwr | 09 February 2005 |
|
|||||
Rodney Oliver Betts | Ymddiriedolwr |
|
||||||
WENDY MARGARET HANCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEREK ANTHONY HANCOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.