Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY CLAPHAM, SOUTHWARK
Rhif yr elusen: 1135242
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £897.24k | £1.07m | £1.11m | £1.46m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £804.38k | £954.69k | £947.04k | £978.26k | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £984.18k | £1.05m | £0 | £1.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £74.44k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £897.24k | £0 | £47.88k | £47.97k | £44.82k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £16.25k | £16.25k | £16.25k | £16.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £804.38k | £954.69k | £947.04k | £978.26k | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.60k | £7.87k | £8.72k | £7.38k | £10.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £5.25k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.