Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LEEDS CITY
Rhif yr elusen: 1135593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £852.54k | £740.50k | £822.78k | £241.23k | £290.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £386.69k | £1.07m | £934.92k | £253.58k | £307.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £12.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £732.86k | £681.28k | £695.16k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £47.75k | £22.10k | £17.39k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.79k | £4.24k | £38.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.14k | £32.89k | £72.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £89.99k | £7.50k | £20.83k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £384.07k | £265.59k | £841.27k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.62k | £972 | £347 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £66.44k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £807.45k | £93.30k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.