ymddiriedolwyr BEDFORD STREET ANGELS
Rhif yr elusen: 1137619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Anne Woodburn | Ymddiriedolwr | 03 January 2024 |
|
|
||||
MARTIN DENNY | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
Dr JOHN NIGEL SACKETT | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
TRACEY HINSON | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|||||
FRANCES ELEANOR GILL | Ymddiriedolwr | 29 October 2015 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH DUNIGAN | Ymddiriedolwr | 29 October 2014 |
|
|
||||
CAROLYNNE DAWN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
PETER CHARLES CHISWELL | Ymddiriedolwr | 24 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.