Hanes ariannol ASSOCIATION OF BREAST SURGERY
Rhif yr elusen: 1135699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £836.49k | £351.81k | £496.78k | £946.03k | £964.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £798.90k | £358.80k | £396.97k | £788.97k | £983.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.66k | N/A | N/A | £35.08k | £3.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £796.79k | N/A | N/A | £908.49k | £947.24k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.49k | N/A | N/A | £2.47k | £13.25k | |
|
Incwm - Arall | £1.55k | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £798.90k | N/A | N/A | £788.97k | £983.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.06k | N/A | N/A | £14.65k | £14.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £60.14k | N/A | N/A | £17.94k | £22.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.