ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST HILDA WITH ST CYPRIAN, CROFTON PARK
Rhif yr elusen: 1136437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rev STUART BATES | Cadeirydd | 24 July 1995 |
|
|
||||
Anthony Walter Budgen | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Christine Drewett | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Sylvia Elizabeth Karefa-Smart | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Jennifer Hacking | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
CHRISTOPHER RAINSFORD | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
PATRICIA SARRIS | Ymddiriedolwr | 28 April 2018 |
|
|
||||
Omovbera Erhenede | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
David Stuart Petty | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
ANTHONY SCOTT | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
GLORIA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.