Hanes ariannol GLOBAL POVERTY PROJECT UK
Rhif yr elusen: 1137815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84m | £1.88m | £2.16m | £2.06m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.68m | £1.80m | £2.10m | £2.15m | £1.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.22k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.05m | £1.77m | £2.03m | £2.00m | £1.40m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £786.31k | £109.97k | £125.47k | £57.10k | £40.07k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £205 | £16 | £397 | £5.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.64m | £1.74m | £2.04m | £2.08m | £1.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.67k | £62.95k | £58.85k | £71.73k | £86.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.72k | £55.66k | £78.37k | £56.38k | £44.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.