Hanes ariannol E-QUIP COMMUNITY PROJECTS

Rhif yr elusen: 1137572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.57k £18.89k £3.58k £3.60k £1.55k
Cyfanswm gwariant £8.03k £19.11k £4.34k £3.38k £947
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.00k N/A N/A N/A