Hanes ariannol THE CLORE SOCIAL LEADERSHIP PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1136727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.22m | £1.21m | £1.09m | £882.10k | £468.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.22m | £982.97k | £1.13m | £883.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £121.28k | £96.25k | £161.57k | £48.25k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £131.24k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.09m | £1.09m | £922.11k | £702.42k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.43k | £4.21k | £2.81k | £191 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.74k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.19m | £947.44k | £1.09m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.90k | £28.71k | £35.52k | £40.19k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.75k | £11.62k | £12.39k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.