ymddiriedolwyr THE CLORE SOCIAL LEADERSHIP PROGRAMME
Rhif yr elusen: 1136727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIARAN DEVANE | Cadeirydd | 27 June 2018 |
|
|
||||
JONATHAN HOPKINS | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Gabrielle Jahanshahi-Edlin | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Mila Lukic | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Annabel Gillard | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|||||
Lisa McGinnes | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Nicola Kidston | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Patrick Stevens | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|||||
Vyla Rollins | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.