Hanes ariannol RED BALLOON LEARNER CENTRE READING
Rhif yr elusen: 1136446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £418.06k | £587.96k | £657.62k | £678.05k | £721.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £365.65k | £461.38k | £546.32k | £630.57k | £716.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £407.06k | £563.35k | £613.52k | £646.71k | £673.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.35k | £330 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £24.45k | £39.39k | £6.13k | £1.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £563.35k | £618.20k | £671.76k | £717.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £27 | £160 | £2.67k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £159 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £461.38k | £546.32k | £630.57k | £716.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £12.40k | £23.14k | £31.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.