Hanes ariannol RCCG REDHILL TABERNACLE

Rhif yr elusen: 1141602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/07/2020 04/07/2021 04/07/2022 04/07/2023 04/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.06k £81.63k £89.04k £110.30k £103.26k
Cyfanswm gwariant £32.89k £19.42k £57.38k £52.21k £58.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A