Hanes ariannol MAGDALEN ROAD EVANGELICAL FREE CHURCH

Rhif yr elusen: 1136466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.28m £249.98k £249.41k £265.77k £353.31k
Cyfanswm gwariant £380.16k £267.65k £295.74k £275.95k £275.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £316.60k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £250 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.33k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £70 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £958.69k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £380.16k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £2.61k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.00k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A