Hanes ariannol THE PENKHULL FESTIVAL OF MUSIC AND ART

Rhif yr elusen: 500958
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.19k £3.60k £9.63k £11.49k £0
Cyfanswm gwariant £14.15k £799 £7.12k £16.59k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £479 N/A