Hanes ariannol THE STOVER CANAL TRUST

Rhif yr elusen: 1138316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.63k £2.61k £21.36k £7.17k £8.43k
Cyfanswm gwariant £7.01k £11.40k £20.23k £5.49k £13.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £300 N/A N/A