Hanes ariannol THE LESLEY HASKINS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1137979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/04/2019 | 21/04/2020 | 21/04/2021 | 21/04/2022 | 21/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £221.20k | £194.18k | £120.91k | £181.07k | £145.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.86k | £26.05k | £38.03k | £52.57k | £38.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £78.16k | £47.60k | £300 | £56.30k | £43.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.