Hanes ariannol AKHUWAT (UK) TRUST
Rhif yr elusen: 1136317
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.23k | £45.27k | £36.23k | £181.29k | £963.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.06k | £16.65k | £12.50k | £248.76k | £698.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £478.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £485.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £227.86k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £345.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £353.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £190.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.