ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF JARROW AND SIMONSIDE
Rhif yr elusen: 1137304
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
24 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lesley Marie Jones | Cadeirydd | 06 November 2020 |
|
|||||
Rev Jason Sydney Wratten | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Brown | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
freda Elizabeth Carney | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Chrisrine Margaret Robertson | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
David George Jamieson | Ymddiriedolwr | 10 May 2021 |
|
|
||||
Gordon Scott | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Evelyn Margaret Rutherford | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Kathleen Taylor | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Rev Stuart Graeme Hill | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||
Roy Charles Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Irene McConnachie | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Judith Jackson | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Kathleen McAskell | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Simon Robinson | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
Frederick Henry Hemmer | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES GUY | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
Raymond Beck | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
DOROTHY MADDISON LAMB | Ymddiriedolwr | 16 September 2013 |
|
|
||||
CAROL COWEN | Ymddiriedolwr | 27 April 2010 |
|
|
||||
CHRISTINE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RITA BLAKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACKI DUNN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Diane Jamieson | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.