SOUTHWARK CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Management of Southwark (Christchurch & St Mary's ) Charities, two other Charities and the provision of services ans assistance to other charities requiring management services of this charity
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023
Cyfanswm incwm:
£46,868,569
Roddion a chymynroddion | £1.10k | |
Weithgareddau elusennol | £431.97k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £501.53k | |
Arall | £45.93m |
Cyfanswm gwariant:
£3,187,452
Codi arian | £64.22k | |
Weithgareddau elusennol | £2.20m | |
Arall | £921.59k |
£751,650 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £985.81k | |
Gwariant elusennol | £2.20m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £43.68m |
Codi arian a Arall Gwariant | £985.81k | |
Gwariant elusennol | £2.20m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £44.43m |
Pobl

4 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 07 Hydref 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLINE CHARLOTTE CROFT | Cadeirydd | 16 July 2012 |
|
|
||||||||
Michael Pagnotta | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||||||
Thomas James Anthony Edgerley | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||||||
Rev Stuart Labran | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|||||||||
Patrick Crockford | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|||||||||
Dr Patria Roman | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||||
Shelley Ian Charik | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||||
Tim McNally | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|||||||||
NEIL COYLE MP | Ymddiriedolwr | 15 June 2017 |
|
|
||||||||
Rev ALAN JAMES WILD | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
|||||||||
STEPHEN GRAHAM | Ymddiriedolwr | 16 July 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £868.81k | £771.48k | £887.70k | £673.77k | £46.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £803.05k | £807.44k | £921.04k | £1.45m | £3.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £14.27k | £11.75k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £200 | £250 | £0 | £1.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £82.47k | £81.79k | £96.42k | £108.31k | £431.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £786.34k | £675.22k | £779.29k | £565.46k | £501.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £14.27k | £11.75k | £0 | £45.93m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £746.80k | £756.11k | £857.68k | £1.39m | £2.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £56.26k | £51.33k | £63.37k | £60.28k | £64.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.61k | £24.76k | £36.35k | £28.26k | £85.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £87.65k | £144.48k | £165.84k | £290.07k | £395.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £921.59k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/12/2019 | 30/12/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £11.19m | £15.00m | £10.70m | £12.10m | £72.12m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £17.92m | £13.89m | £18.78m | £44.40m | £11.77m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.28m | £2.46m | £4.36m | £3.98m | £20.79m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £33.52k | £28.77k | £46.57k | £194.11k | £127.42k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | 07 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2020 | 04 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2019 | 14 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9 AUGUST 2010 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 9 AUGUST 2010 REGISTERED AT COMPANIES HOUSE 19 AUGUST 2010 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 05 MAY 2020 as amended on 21 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
(2.1 THE CHARITABLE PURPOSES OF THE COMPANY ARE: (A) THE PROVISION OF HOUSING ACCOMMODATION FOR PERSONS WHO MEET THE ELIGIBILITY CRITERIA; (B) SUCH FURTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THOSE RESIDENTS OF THE HOUSING ACCOMMODATION AS THE TRUSTEES MAY DECIDE; (C) THE RELIEF OF POVERTY FOR THE PUBLIC BENEFIT BY UTILISING SURPLUS INCOME BY: (I) THE PAYMENT OF DISCRETIONARY PAYMENTS; (II) THE PAYMENT OF GRANTS FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES OR OTHERWISE; AND (II) THE PAYMENT OF GRANTS TO ORGANISATIONS OR INSTITUTIONS WHICH PROVIDE ITEMS, SERVICES OR FACILITIES OR OTHER BENEFITS TO PEOPLE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT, TO BENEFIT TO PEOPLE WHO MEET THE ELIGIBILITY CRITERIA; OR (D) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THOSE LIVING IN THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES MAY DECIDE. 2.2 IN THIS CLAUSE 2 THE FOLLOWING DEFINITIONS SHALL APPLY: ”AREA OF BENEFIT” MEANS THE GREATER LONDON AREA, WITH A PREFERENCE FOR THE LONDON BOROUGH OF SOUTHWARK; AND “ELIGIBILITY CRITERIA” MEANS PEOPLE WHO ARE (I) IN NEED HARDSHIP OR DISTRESS AND (II) OVER 55 YEARS OF AGE AND (III) HAVE BEEN RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
THE FORMER METROPOLITAN BOROUGH OF SOUTHWARK
Elusennau cysylltiedig
- 07 Hydref 1966 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 St. Mary Newington Close
Surrey Square
LONDON
SE17 2LP
- Ffôn:
- 02075932000
- Gwefan:
-
WWW.SOUTHWARKCHARITIES.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window