Hanes ariannol THE PREMIER LEAGUE CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1137208
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.51m £30.19m £32.99m £39.70m £39.39m
Cyfanswm gwariant £34.58m £33.56m £34.62m £36.86m £37.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £40.36m £30.18m £32.92m £39.01m £38.09m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £144.76k £8.60k £66.76k £688.67k £1.30m
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £34.58m £33.56m £34.62m £36.86m £37.81m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £10.92k £14.40k £19.80k £20.40k £25.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £31.32m £30.18m £31.28m £32.77m £32.65m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0