ymddiriedolwyr THE MIDLANDS GOSPEL PARTNERSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1138999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRIS HOBBS | Cadeirydd | 06 September 2023 |
|
|
||||
Stuart Philip Allen | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|||||
Richard Paul Lacey | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Paul Andrew Mallard | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Peter Charles Skerratt | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|||||
John Mark Russell | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|||||
DANIEL RHYS JAMES | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|||||
John Leonard Wigram James | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.