CARDIFF UNIVERSITY

Rhif yr elusen: 1136855
Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Hannah Taylor Doe Ymddiriedolwr 01 July 2020 Dim ar gofnod
John Charles Shakeshaft Ymddiriedolwr 01 August 2019 Dim ar gofnod
Janet Coulson Juillerat Ymddiriedolwr 01 August 2016 Dim ar gofnod
DR Janet Helen Wademan Ymddiriedolwr 28 November 2016 Dim ar gofnod
DR Steven John LUKE Ymddiriedolwr 01 August 2015 Dim ar gofnod
Professor Stuart Beaumont Palmer Cadeirydd 24 February 2014
The Institute of Physics Benevolent Fund Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
PROFESSOR COLIN BRYAN RIORDAN Ymddiriedolwr 01 October 2012
THE CONVERSATION TRUST (UK) LIMITED Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
EDGE FOUNDATION Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Agnes Xavier-Phillips Ymddiriedolwr 14 May 2018
FFIN DANCE Mae’r elusen yn cyflwyno adroddiad 28 diwrnod yn hwyr
Professor Dame Janet Valerie Finch Ymddiriedolwr 26 November 2019 Dim ar gofnod
Professor Rudolf Allemann Ymddiriedolwr 01 August 2018 Dim ar gofnod
David John Simmons Ymddiriedolwr 01 August 2019 Dim ar gofnod
Paul Baston Ymddiriedolwr 04 December 2017 Dim ar gofnod
Dr CAROL BELL Ymddiriedolwr 01 July 2014
WALES MILLENNIUM CENTRE Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
MUSEUM OF LONDON ARCHAEOLOGY Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
THE INSTITUTE FOR ARCHAEO-METALLURGICAL STUDIES
THE BRITISH SCHOOL AT ATHENS Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
NATIONAL MUSEUM OF WALES Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
THE RENEWABLE ENERGY FOUNDATION Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
WELSH SINGERS SHOWCASE Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
MICHAEL DAVID HAMPSON Ymddiriedolwr 09 July 2018 Dim ar gofnod
PROFESSOR KAREN MARGARET HOLFORD Ymddiriedolwr 01 March 2017 Dim ar gofnod
ALASTAIR RONALD GIBBONS Ymddiriedolwr 01 July 2014 Dim ar gofnod
Tomos Ifan Evans Ymddiriedolwr 01 July 2019
CARDIFF UNIVERSITY STUDENTS' UNION Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Judith Anne Fabian Ymddiriedolwr 27 November 2018 Dim ar gofnod
Professor Kim Graham Ymddiriedolwr 01 August 2018 Dim ar gofnod
Ricardo Leao Calil Ymddiriedolwr 21 August 2019 Dim ar gofnod
JUDGE RAY SINGH CBE Ymddiriedolwr 01 August 2016
RACE COUNCIL CYMRU Mae adroddiad yr elusen wedi’i ddiweddaru
Len Richards Ymddiriedolwr 20 March 2018 Dim ar gofnod
Kenneth Lawrie Hamilton Ymddiriedolwr 09 October 2019 Dim ar gofnod