ymddiriedolwyr THE ECUMENICAL CHURCH COUNCIL OF ST ANDREW'S PSALTER LANE CHURCH, SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1137529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jan Owen | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Anna Eileen Harvey | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Mitchell | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Rev Naomi Cooke | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Alastair Richard Morris | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Julie Jordan Brown | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Anna Louise Calvert | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Sarah Lesley Hindmarsh | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
Jennifer Mary Carpenter | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|||||
Dr Peter Lawrence Mitchell | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Clare Loughridge BSc | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Joseph William Dey | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Katrin Anne Hackett | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||
Rachel Amy Morris MA | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
William Atherton | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
Dr JOHN CANNING CRIPPS PH.D | Ymddiriedolwr | 26 July 2012 |
|
|||||
Professor John Howard Harding | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANET ISOBEL LOUGHRIDGE BA, MCLIP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Anne Elizabeth Hollows | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH MARGARET ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr CAROLINE JEAN CRIPPS BSC,PHD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.