ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST FRANCIS LUTON
Rhif yr elusen: 1136430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Josias de Souza | Cadeirydd | 02 November 2021 |
|
|
||||
Jamie Andrew Brown | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Isaac Daniel Sudeep Midde | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Denise Archer | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||
PHILIP RICHARD LINE | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Graham Clifford Hosker | Ymddiriedolwr | 15 May 2016 |
|
|
||||
Joanne Patricia Beaumont | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Anna Victoria Spencer | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Raymond John Cooper | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Jane Borritt | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
Elaine Ann Cleaver | Ymddiriedolwr | 28 April 2015 |
|
|
||||
MRS JACKY WILSON | Ymddiriedolwr | 21 May 2012 |
|
|
||||
WINIFRED JOAN KINNINMONTH | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
|
||||
BARBARA JOAN MCINTOSH | Ymddiriedolwr | 04 April 2011 |
|
|
||||
PHILIP DAVID HEATHCOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RODNEY MARTIN MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.