Hanes ariannol NORTH RODE ST MICHAEL PARISH HALL

Rhif yr elusen: 501087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.51k £18.21k £218.86k £21.87k £32.81k
Cyfanswm gwariant £19.32k £11.20k £15.20k £13.59k £20.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A