Hanes ariannol THE CHANTRY CENTRE

Rhif yr elusen: 1137554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.58k £101.03k £98.55k £191.71k £99.61k
Cyfanswm gwariant £125.14k £61.31k £89.15k £86.72k £106.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £44.34k £9.83k £74.24k £9.69k