ymddiriedolwyr THE JOHN BADLEY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1138332
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN MARK HANSON | Cadeirydd | 22 November 2019 |
|
|||||
Jennifer Moore | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
William GOLDSMITH | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|||||
Anna Victoria Land | Ymddiriedolwr | 10 June 2021 |
|
|
||||
Esme Abena Halcyon Allman | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||
Christopher CAMPBELL | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
RICHARD DOUGLAS LONGFIELD LUSHINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.