Ymddiriedolwyr HOLMFIRTH ART & MUSIC LIMITED
Rhif yr elusen: 1141623

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Elizabeth Sydor Lyons | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Valerie Gunning | Ymddiriedolwr | 05 February 2025 |
|
|
||||
Janet Ansell | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|||||
Amanda Jane Crowther | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Steve Wright | Ymddiriedolwr | 11 December 2024 |
|
|
||||
Pamela Massett | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Margaret Marion McEwan | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Kate Buchanan | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Mason-Dixon | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Barbara Elizabeth Lawson | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
||||
Sara Mary Bradley | Ymddiriedolwr | 02 March 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.