Ymddiriedolwyr DERBYSHIRE BAT CONSERVATION GROUP
Rhif yr elusen: 1139339

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Tonks | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Clare Lusher | Ymddiriedolwr | 07 November 2024 |
|
|
||||
Martyn Jackson | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Sarah Tucker | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Marie Athorn | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Jill Lehup | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Andy Shervill | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Shirley Kathleen Cross | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
Helen Towle | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
Suzie Hill | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
ALAN MARTIN WRAGG | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.