BHAKTI DHAM WALES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE HINDU FAITH AND TRADITION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN WALES.(VISHNU SAHASRANAM RECITATION) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN INDIAN ART, CULTURE AND TRADITIONS.(BRINGING ARTISTS,YOGA CLASSES) TO RELIEVE POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS AMONG PERSONS PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY MEMBERS OF THE INDIAN COMMUNITY LIVING IN WALES.? .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

32 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Bro Morgannwg
- Caerdydd
- Dinas Casnewydd
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 18 Ionawr 2011: Cofrestrwyd
- BDW (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chetna Sinha | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|||||
RADHIKA KADABA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|||||
KESHAV SWARNKAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr SUDHIR RAMCHANDRA SARNOBAT | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr KODANDA R NAGARAJA RAO | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
NISHEBITA DAS | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
NARASINGRAO MUJUMDAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Rawindaran V N P Nair | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr ARUN KUMAR SINHA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
ROGEIRO KUMAR VERMA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr Kishore Kale | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr RAJESH TEWARY | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Renu Sinha | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr ALOKMOY SINHA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
SANTOSH KUMAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
VIVEK KUMAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
SUCHITRA DASMOHAPATRA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr MEENAKSHI SARNOBAT | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
ANITA SINHA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
RABINDRA KUMAR MAHAPATRA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
KADABA NARAYANAN RAJKUMAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr UPENDRA KUMAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
SHELADEVI K NAIR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
MANISHA KALE | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
SUDHIR KUMAR SINHA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
MAMTA TEWARY | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
CHITRA RANI | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
SHEFALINI ROGIERO VERMA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
AMITA MITRA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
ABHIJIT MITRA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
RAJ LAKSHMI SINHA | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
||||
Dr ANVITA SWARNKAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.24k | £5.92k | £9.31k | £15.21k | £28.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.97k | £6.77k | £7.90k | £10.84k | £25.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 07 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Ebrill 2021 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 JUN 2010 AS AMENDED ON 08 JAN 2011 AS AMENDED ON 25 MAR 2017 as amended on 02 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
= TO ADVANCE THE HINDU FAITH AND TRADITION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN WALES. = TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN INDIAN ART, CULTURE AND TRADITIONS. = TO RELIEVE POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS AMONG PERSONS PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY MEMBERS OF THE INDIAN COMMUNITY LIVING IN WALES.
Maes buddion
WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 SHEPLEY COURT
HEOL ISAF
RADYR
CARDIFF
CF15 8DX
- Ffôn:
- 02922417705
- E-bost:
- bhaktidhamwales@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window