Dogfen lywodraethu LINCOLNSHIRE PARENT CARER FORUM
Rhif yr elusen: 1141060
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 05/07/2010 AS AMENDED ON 24/01/2011 AS AMENDED ON 21/09/2012 AS AMENDED ON 07/12/2013 AS AMENDED ON 08/03/2015 AS AMENDED ON 12 JUL 2016 AS AMENDED ON 15 MAY 2017 as amended on 07 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
• TO RELIEVE THE CHARITABLE NEEDS OF PARENTS AND CARERS OF CHILDREN WITH DISABILITIES AND/OR ADDITIONAL NEEDS AND/OR SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN LINCOLNSHIRE BY FACILITATING A PARENT CARER FORUM.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.