DONCASTER HOUSING FOR YOUNG PEOPLE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DHYP provides user led accommodation and support services for young people aged 16-25 years living within or with links to Doncaster.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £172,298 o 1 gontract(au) llywodraeth a £59,032 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Doncaster
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 1032281 DONCASTER HOUSING FOR YOUNG PEOPLE GROUP
- 25 Hydref 2010: Cofrestrwyd
- DHYP LTD (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK CHRISTOPHER BRENNAN | Cadeirydd | 21 December 2023 |
|
|
||||
JEFFREY PETER NORMAN | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
PAULA LOUISE RYLATT | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
NATALIE VICTORIA BOWLER-SMITH | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
JOHN JACKSON | Ymddiriedolwr | 28 October 2021 |
|
|
||||
JACQUELINE GLADDEN | Ymddiriedolwr | 13 March 2013 |
|
|||||
AMANDA POXTON | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £267.78k | £279.28k | £307.99k | £418.82k | £393.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.71k | £276.53k | £299.27k | £344.09k | £355.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £158.01k | £160.24k | £157.43k | £161.82k | £172.30k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £440 | £215.69k | £59.03k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 30 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 JULY 2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 MAY 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE INTERESTS OF YOUNG PEOPLE BETWEEN THE AGES OF 16 AND 25, IN YORKSHIRE AND SURROUNDING AREAS, WHO ARE HOMELESS, VULNERABLE TO HOMELESSNESS OR INADEQUATELY HOUSED, IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PROVIDING ACCOMMODATION, ADVICE, SERVICES AND SUPPORT.
Maes buddion
DONCASTER AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o The Foyer
Chequer Road
Doncaster
DN1 2AA
- Ffôn:
- 01302 738198
- E-bost:
- admin@dhyp.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window