Hanes ariannol FREE THE CHILDREN UK

Rhif yr elusen: 1138645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.27m £147.30k £213.85k £5.00k £9.53k
Cyfanswm gwariant £5.88m £635.64k £121.35k £257.27k £7.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £374.12k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.89m N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £377.63k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £122 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.86m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £16.80k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £57.81k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £1.29m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A